30. juniOverskudd på DKK 112.945 OSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 344.778 BYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023AdresseendringBYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS flytter fra Hundslund til Horsens. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023AdresseendringOSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS flytter fra Hovedgård til Hundslund. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2023AdresseendringBYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS flytter fra Hovedgård til Hundslund. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 55.385 BYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Overskudd på DKK 204.867 OSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.OSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 106.298 BYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2022Endring i eierkretsenHOVEDGÅRD EJENDOMME ApSOle Søren Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av HOVEDGÅRD EJENDOMME ApS.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 668.304 BYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Underskudd på DKK 275.059 OSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2021Ole Søren Poulsen forlater ledelsenHOVEDGÅRD EJENDOMME ApSOle Søren Poulsen forlater ledelsen for HOVEDGÅRD EJENDOMME ApS etter en periode på 11 år.Se mere
8. juni 2021Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONHOVEDGÅRD EJENDOMME ApSTidligere status: Normal. Ole Søren Poulsen eier 50% av virksomheten.Se mere
14. desember 2020Underskudd på DKK 36.297 HOVEDGÅRD EJENDOMME ApSHOVEDGÅRD EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 195.520 BYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.OSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2020Underskudd på DKK 149.202 HOVEDGÅRD EJENDOMME ApSHOVEDGÅRD EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 5.256 OSP 1971 HOLDING ApSOSP 1971 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019Overskudd på DKK 901.015 BYENS KLOAKSERVICE ApSBYENS KLOAKSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ole Søren Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere