28. juniOverskudd på DKK 291.976 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 14.947 Black Invest ApSBlack Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juniUnderskudd på DKK 38.676 VLS Trading ApSVLS Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. oktober 2023AdresseendringBlack Invest ApSBlack Invest ApS flytter fra Frederiksberg C til Hvidovre. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 524.052 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 61.869 Black Invest ApSBlack Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 207.834 VLS Trading ApSVLS Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2022Lars Dam Madsen blir med i ledelsenWatertrade ApSLars Dam Madsen blir med i ledelsen for Watertrade ApS.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 57.683 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Dam Madsen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 74.332 VLS Trading ApSVLS Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 377 Black Invest ApSBlack Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenWatertrade ApSLars Dam Madsen registrert som reell eier av Watertrade ApS.Se mere
11. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabVLS Trading ApSVLS Trading IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til VLS Trading ApS. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabBlack Invest ApSBlack Invest IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Black Invest ApS. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 157 Black Invest IvSBlack Invest IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 63.155 VLS Trading IvSVLS Trading IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. januar 2021AdresseendringVLS Trading IvSVLS Trading IvS flytter fra Roskilde til Hvidovre. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. september 2020Underskudd på DKK 877 Black Invest IvSBlack Invest IvS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2019 til 31. desember 2019. Lars Dam Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Underskudd på DKK 49.324 VLS Trading IvSVLS Trading IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juli 2020AdresseendringVLS Trading IvSVLS Trading IvS flytter fra Glostrup til Roskilde. Lars Dam Madsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere