28. juniOverskudd på DKK 291.976 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 9.745 Spanning Holding ApSSpanning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
23. juniUnderskudd på DKK 38.676 VLS Trading ApSVLS Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2023AdresseendringSpanning Holding ApSSpanning Holding ApS flytter fra Frederiksberg C til Hvidovre. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 61.154 Spanning Holding ApSSpanning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 524.052 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 207.834 VLS Trading ApSVLS Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
11. desember 2022Lars Dam Madsen blir med i ledelsenWatertrade ApSLars Dam Madsen blir med i ledelsen for Watertrade ApS. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 57.683 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 74.332 VLS Trading ApSVLS Trading ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 884 Spanning Holding ApSSpanning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenWatertrade ApSStine Birchmann Spanning reduserer sitt reelle eierskap av Watertrade ApS.Se mere
11. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabVLS Trading ApSVLS Trading IvS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til VLS Trading ApS. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 231 Spanning Holding ApSSpanning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. august 2019 til 31. desember 2020. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 63.155 VLS Trading IvSVLS Trading IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 57.009 Watertrade ApSWatertrade ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2019 til 31. desember 2020. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
28. januar 2021AdresseendringVLS Trading IvSVLS Trading IvS flytter fra Roskilde til Hvidovre. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
24. januar 2021AdresseendringWatertrade ApSWatertrade ApS flytter fra Roskilde til Hvidovre. Stine Birchmann Spanning er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Underskudd på DKK 49.324 VLS Trading IvSVLS Trading IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juli 2020AdresseendringVLS Trading IvSVLS Trading IvS flytter fra Glostrup til Roskilde. Stine Birchmann Spanning eier 50% av virksomheten.Se mere