22. juliNye navn i styretLiviSense ApS2 nye medlemmer blir med i styret for LiviSense ApS. Lars Lassen Skrydstrup er fortsatt styremedlem.Se mere
22. juliEndring i eierkretsenLiviSense ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av LiviSense ApS. Lars Lassen Skrydstrup er medlem av styret.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 30.413 Smate ApSSmate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliOverskudd på DKK 135.719 Skrydstrup Zhang Holding ApSSkrydstrup Zhang Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 12.296 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Lassen Skrydstrup eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. aprilStiftelseLiviSense ApSLiviSense ApS stiftes i bransjen serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Lars Lassen Skrydstrup er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 92.782 Smate ApSSmate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 4.443 Skrydstrup Zhang Holding ApSSkrydstrup Zhang Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 15.490 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Lassen Skrydstrup eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Lars Lassen Skrydstrup blir med i styretCOSESY A/SLars Lassen Skrydstrup blir med i styret for COSESY A/S.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenCOSESY A/SLars Lassen Skrydstrup registrert som reell eier av COSESY A/S.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 3.884 Skrydstrup Zhang Holding ApSSkrydstrup Zhang Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Underskudd på DKK 134.713 Smate ApSSmate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022AdresseendringSkrydstrup Zhang Holding ApSSkrydstrup Zhang Holding ApS flytter fra Tilst til Lystrup. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022AdresseendringSmate ApSSmate ApS flytter fra Aarhus N til Lystrup. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2022Endring i eierkretsenSkrydstrup Zhang Holding ApSLars Lassen Skrydstrup reduserer sitt reelle eierskap av Skrydstrup Zhang Holding ApS.Se mere
13. juli 2021Overskudd på DKK 179.635 Smate ApSSmate ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. juli 2019 til 31. desember 2020. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2021Underskudd på DKK 4.194 Skrydstrup Zhang Holding ApSSkrydstrup Zhang Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. juli 2019 til 31. desember 2020. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2020AdresseendringSkrydstrup Zhang Holding ApSSkrydstrup Zhang Holding ApS flytter fra Risskov til Tilst. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2019StiftelseSmate ApSSmate ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Lars Lassen Skrydstrup er medlem af ledelsen.Se mere