22. juliNye navn i styretLiviSense ApS2 nye medlemmer blir med i styret for LiviSense ApS. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
22. juliEndring i eierkretsenLiviSense ApSRené Juul Winther er ikke lenger registrert som reell eier av LiviSense ApS.Se mere
24. juniUnderskudd på DKK 5.797 FIRST SOFTWARE ApSFIRST SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 12.296 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilStiftelseLiviSense ApSLiviSense ApS stiftes i bransjen serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 8.464 FIRST SOFTWARE ApSFIRST SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 15.490 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Erstatning i styretCOSESY A/S3 endringer i styret for COSESY A/S. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenCOSESY A/SRené Juul Winther registrert som reell eier av COSESY A/S.Se mere
2. juni 2022Underskudd på DKK 5.194 FIRST SOFTWARE ApSFIRST SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2022Overskudd på DKK 25.052 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2021Underskudd på DKK 32.513 FIRST SOFTWARE ApSFIRST SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2021Endring i eierkretsenCOSESY A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av COSESY A/S. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2021Underskudd på DKK 69.173 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2020AdresseendringCOSESY A/SCOSESY A/S flytter fra Aarhus N til Risskov. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2020Endring i eierkretsenCONSULO ApSRené Juul Winther er ikke lenger registrert som reell eier av CONSULO ApS.Se mere
1. juli 2020Overskudd på DKK 205.494 COSESY A/SCOSESY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Overskudd på DKK 31.991 FIRST SOFTWARE ApSFIRST SOFTWARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. René Juul Winther er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2020Underskudd på DKK 26.397 CONSULO ApSCONSULO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. René Juul Winther eier 25% av virksomheten.Se mere
20. april 2020René Juul Winther slutter som adm. direktørCONSULO ApSRené Juul Winther slutter som adm. direktør i CONSULO ApS.Se mere