11. mars 2005Lars Olesen forlater styretALTO DANMARK A/SLars Olesen forlater styret for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
13. juli 2004Claus Harald Michelsen blir med i ledelsenALTO DANMARK A/SClaus Harald Michelsen erstatter Carl John Michael Berg i ledelsen for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
9. juli 2004Erstatning i styretALTO DANMARK A/S5 endringer i styret for ALTO DANMARK A/S. Lars Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2004Frederikke Østergaard Nielsen blir med i styretALTO DANMARK A/SFrederikke Østergaard Nielsen erstatter Kjeld Bach Hansen i styret for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 2 måneder. Lars Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortALTO DANMARK A/SALTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
1. april 2004Kjeld Bach Hansen blir med i styretALTO DANMARK A/SKjeld Bach Hansen blir med i styret for ALTO DANMARK A/S. Lars Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortALTO DANMARK A/SALTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
1. august 2002Hardy Thøgersen blir med i styretALTO DANMARK A/SHardy Thøgersen erstatter Anders Olesen i styret for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Lars Olesen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortALTO DANMARK A/SALTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Olesen er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Lars Olesen blir med i styretALTO DANMARK A/SLars Olesen blir med i styret for ALTO DANMARK A/S.Se mere