17. mars 2004Per Christoffersen forlater styretINCENTIVE A/SPer Christoffersen forlater styret for INCENTIVE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. september 2003Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberINCENTIVE A/STidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortINCENTIVE A/SINCENTIVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
1. august 2002Anders Olesen forlater ledelsenINCENTIVE A/SAnders Olesen forlater ledelsen for INCENTIVE A/S etter en periode på 1 år. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortINCENTIVE A/SINCENTIVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2002Erstatning i styretINCENTIVE A/S3 endringer i styret for INCENTIVE A/S. Per Christoffersen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2002Per Christoffersen forlater styretALTO DANMARK A/SPer Christoffersen forlater styret for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
31. mars 2002Jeff Olsen Gravenhorst slutter som adm. direktørALTO DANMARK A/SJeff Olsen Gravenhorst slutter som adm. direktør i ALTO DANMARK A/S. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
7. mars 2002Jørgen Worning forlater styretINCENTIVE A/SJørgen Worning forlater styret for INCENTIVE A/S etter en periode på 6 år. Per Christoffersen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortALTO DANMARK A/SALTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2001Anders Olesen blir med i styretALTO DANMARK A/SAnders Olesen erstatter Søren Pontoppidan i styret for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 7 måneder. Per Christoffersen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortINCENTIVE A/SINCENTIVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2001Elvar Vinum blir med i styretINCENTIVE A/SElvar Vinum blir med i styret for INCENTIVE A/S. Per Christoffersen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. februar 2001Carl John Michael Berg blir med i ledelsenALTO DANMARK A/SCarl John Michael Berg blir med i ledelsen for ALTO DANMARK A/S. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2001Anders Olesen blir med i ledelsenINCENTIVE A/SAnders Olesen blir med i ledelsen for INCENTIVE A/S. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2000Per Christoffersen blir med i styretINCENTIVE A/SPer Christoffersen blir med i styret for INCENTIVE A/S.Se mere
31. oktober 2000Erstatning i styretALTO DANMARK A/S4 endringer i styret for ALTO DANMARK A/S. Per Christoffersen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortALTO DANMARK A/SALTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere
3. februar 2000Elvar Vinum blir med i styretALTO DANMARK A/SElvar Vinum erstatter Jan Berg i styret for ALTO DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Per Christoffersen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. februar 2000Jeff Olsen Gravenhorst blir adm. direktørALTO DANMARK A/SJeff Olsen Gravenhorst erstatter Jan Berg som adm. direktør i ALTO DANMARK A/S. Per Christoffersen er medlem av styret.Se mere