16. septemberOverskudd på DKK 331.750 Leg-Med ApSLeg-Med ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen eier 10% av virksomheten.Se mere
13. augustOverskudd på DKK 280.829 FRICK A/SFRICK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen er styreleder.Se mere
8. augustUnderskudd på DKK 35.867 SOEBYE INVEST ApSSOEBYE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. augustOverskudd på DKK 1,5 mio.LARS TAVSEN HOLDING A/SLARS TAVSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. augustOverskudd på DKK 1,6 mio.KANOMA ApSKANOMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. augustOverskudd på DKK 48.231 ENGSIG MADSEN EJENDOMME ApSENGSIG MADSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. augustOverskudd på DKK 64.546 LAMO INVEST ApSLAMO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Lars Tavsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenVOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApSLars Tavsen registrert som reell eier av VOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApS.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 0 K/S GIVEK/S GIVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 419.732 Leg-Med ApSLeg-Med ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. april 2022 til 30. juni. Lars Tavsen eier 10% av virksomheten.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.LARS TAVSEN HOLDING A/SLARS TAVSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. desember 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.VOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApSVOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2023Underskudd på DKK 28.878 SOEBYE INVEST ApSSOEBYE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2023Underskudd på DKK 320.369 FRICK A/SFRICK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er styreleder.Se mere
7. september 2023Overskudd på DKK 19.680 LAMO INVEST ApSLAMO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. september 2023Overskudd på DKK 166.271 ENGSIG MADSEN EJENDOMME ApSENGSIG MADSEN EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juli 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.KANOMA ApSKANOMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2023Overskudd på DKK 0 K/S GIVEK/S GIVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Tavsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Lars Tavsen blir med i ledelsenENGSIG MADSEN EJENDOMME ApSLars Tavsen blir med i ledelsen for ENGSIG MADSEN EJENDOMME ApS.Se mere
29. desember 2022Endring i eierkretsenLAMO INVEST ApSLars Tavsen reduserer sitt reelle eierskap av LAMO INVEST ApS.Se mere