TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN ApS. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lars Ulrich Hansen er medlem af ledelsen.