12. juliOverskudd på DKK 102.575 Nørbjerg El ApSNørbjerg El ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 14.754 LKS Holding ApSLKS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
1. juliSteffen Rosenvinge Nørbjerg forlater ledelsenNørbjerg El ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg forlater ledelsen for Nørbjerg El ApS etter en periode på 11 måneder. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenNørbjerg El ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg er ikke lenger registrert som reell eier av Nørbjerg El ApS. Lars Wiese Nørbjerg eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
7. juniEndring i eierkretsenJemo Equine ApSLars Wiese Nørbjerg er ikke lenger registrert som reell eier av Jemo Equine ApS.Se mere
31. august 2023Underskudd på DKK 2.500 Nørbjerg El ApSNørbjerg El ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
31. august 2023Ny status NORMALNørbjerg El ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
30. august 2023Underskudd på DKK 2.500 LKS Holding ApSLKS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
29. august 2023Ny status NORMALLKS Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
23. august 2023 · Vores-HaarlevNye virksomheder i Hårlev i sidste månedSN Udlejning ApS , Tingvej 4, 4652 Hårlev SN Udlejning ApS tilhører branchen Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. og er ejet af Lars Wiese Nørbjerg, Steffen Rosenvinge Nørbjerg og Kristoffer Rosenvinge Nørbjerg. Les artikkel
21. august 2023Nye navn i ledelsenNørbjerg El ApS2 nye personer i ledelsen for Nørbjerg El ApS. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
21. august 2023Nye navn i ledelsenLKS Holding ApS2 nye personer i ledelsen for LKS Holding ApS. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
17. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLKS Holding ApSTidligere status: Normal. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNørbjerg El ApSTidligere status: Normal. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juli 2023StiftelseSN Udlejning ApSSN Udlejning ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
18. april 2023AdresseendringLKS Holding ApSLKS Holding ApS flytter fra Køge til Hårlev. Lars Wiese Nørbjerg eier 40% av virksomheten.Se mere
18. april 2023AdresseendringNørbjerg El ApSNørbjerg El ApS flytter fra Køge til Hårlev. Lars Wiese Nørbjerg eier 50% av virksomheten.Se mere
30. desember 2022Endring i eierkretsenNørbjerg El ApSLars Wiese Nørbjerg registrert som reell eier av Nørbjerg El ApS.Se mere
30. desember 2022Endring i eierkretsenLKS Holding ApSLars Wiese Nørbjerg registrert som reell eier av LKS Holding ApS.Se mere
14. september 2021Endring i eierkretsenSERVICE S.M.B.A.Lars Wiese Nørbjerg er ikke lenger registrert som reell eier av SERVICE S.M.B.A..Se mere