9. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 32Steffen Rosenvinge Nørbjerg er udtrådt af direktionen hos Nørbjerg El ApS. Les artikkel
5. juliUnderskudd på DKK 14.754 LKS Holding ApSLKS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Steffen Rosenvinge Nørbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliSteffen Rosenvinge Nørbjerg forlater ledelsenNørbjerg El ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg forlater ledelsen for Nørbjerg El ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenNørbjerg El ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg er ikke lenger registrert som reell eier av Nørbjerg El ApS.Se mere
7. juniNiels Hareskov Jensen blir med i ledelsenJemo Equine ApSNiels Hareskov Jensen erstatter Steffen Rosenvinge Nørbjerg i ledelsen for Jemo Equine ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
7. juniEndring i eierkretsenJemo Equine ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg er ikke lenger registrert som reell eier av Jemo Equine ApS.Se mere
31. august 2023Underskudd på DKK 2.500 Nørbjerg El ApSNørbjerg El ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Steffen Rosenvinge Nørbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2023Ny status NORMALNørbjerg El ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Steffen Rosenvinge Nørbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2023Underskudd på DKK 2.500 LKS Holding ApSLKS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Steffen Rosenvinge Nørbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
29. august 2023Ny status NORMALLKS Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Steffen Rosenvinge Nørbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2023 · Vores-HaarlevNye virksomheder i Hårlev i sidste månedVirksomheden ledes af Steffen Rosenvinge Nørbjerg.Les artikkel
21. august 2023Steffen Rosenvinge Nørbjerg blir med i ledelsenNørbjerg El ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg blir med i ledelsen for Nørbjerg El ApS.Se mere
21. august 2023Steffen Rosenvinge Nørbjerg blir med i ledelsenLKS Holding ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg blir med i ledelsen for LKS Holding ApS.Se mere
17. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLKS Holding ApSTidligere status: Normal. Steffen Rosenvinge Nørbjerg eier 30% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGNørbjerg El ApSTidligere status: Normal. Steffen Rosenvinge Nørbjerg eier 30% av virksomheten.Se mere
1. juli 2023StiftelseSN Udlejning ApSSN Udlejning ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Steffen Rosenvinge Nørbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023AdresseendringLKS Holding ApSLKS Holding ApS flytter fra Køge til Hårlev. Steffen Rosenvinge Nørbjerg eier 30% av virksomheten.Se mere
18. april 2023AdresseendringNørbjerg El ApSNørbjerg El ApS flytter fra Køge til Hårlev. Steffen Rosenvinge Nørbjerg eier 30% av virksomheten.Se mere
30. desember 2022Endring i eierkretsenNørbjerg El ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg reduserer sitt reelle eierskap av Nørbjerg El ApS.Se mere
30. desember 2022Endring i eierkretsenLKS Holding ApSSteffen Rosenvinge Nørbjerg reduserer sitt reelle eierskap av LKS Holding ApS.Se mere