Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Ølund Larsen eier 50% av virksomheten.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Ølund Larsen eier 50% av virksomheten.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Ølund Larsen eier 50% av virksomheten.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Ølund Larsen eier 50% av virksomheten.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Ølund Larsen eier 50% av virksomheten.