TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Niels Thomas Koll eier 50% av virksomheten.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Niels Thomas Koll eier 50% av virksomheten.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Niels Thomas Koll eier 50% av virksomheten.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Niels Thomas Koll eier 50% av virksomheten.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S
Tandlægerne Lars Ølund Larsen & Thomas Juel Koll I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Niels Thomas Koll eier 50% av virksomheten.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.
TANDLÆGESELSKABET THOMAS JUEL KOLL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Niels Thomas Koll er medlem af ledelsen.