2. juliOverskudd på DKK 555.596 LAKRIS HOLDING ApSLAKRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 330.892 Bønløkke Herning Holding ApSBønløkke Herning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 56.198 Bønløkke Invest ApSBønløkke Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 80.363 HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarEndring i eierkretsenHVIDEVARE GROSSISTEN ApSLasse Bønløkke Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av HVIDEVARE GROSSISTEN ApS.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.LAKRIS HOLDING ApSLAKRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.HVIDEVARE GROSSISTEN ApSHVIDEVARE GROSSISTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bønløkke Andersen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 68.952 Bønløkke Invest ApSBønløkke Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 776.958 HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.Bønløkke Herning Holding ApSBønløkke Herning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenHVIDEVARE GROSSISTEN ApSLasse Bønløkke Andersen registrert som reell eier av HVIDEVARE GROSSISTEN ApS.Se mere
8. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.LAKRIS HOLDING ApSLAKRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 707.368 Bønløkke Herning Holding ApSBønløkke Herning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 447.456 HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022AdresseendringHVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Herning. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022StiftelseBønløkke Invest ApSBønløkke Invest ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Ny selskapsform AnpartsselskabBønløkke Herning Holding ApSBønløkke Herning Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Bønløkke Herning Holding ApS. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 682.415 Bønløkke Herning Holding IVSBønløkke Herning Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.LAKRIS HOLDING ApSLAKRIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Bønløkke Andersen er medlem af ledelsen.Se mere