2. juliOverskudd på DKK 293.666 CHARNICK HOLDING ApSCHARNICK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 80.363 HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicklas Legaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. juni · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJonas Hald Johansen er indtrådt i direktionen hos Hvidevare Grossisten ApS i stedet for Nicklas Legaard. Les artikkel
12. juniJonas Hald Johansen blir med i ledelsenHVIDEVARE GROSSISTEN ApSJonas Hald Johansen erstatter Nicklas Legaard i ledelsen for HVIDEVARE GROSSISTEN ApS etter en periode på 13 år.Se mere
10. juniOverskudd på DKK 810.301 HVIDEVARE GROSSISTEN ApSHVIDEVARE GROSSISTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarEndring i eierkretsenHVIDEVARE GROSSISTEN ApSNicklas Legaard er ikke lenger registrert som reell eier av HVIDEVARE GROSSISTEN ApS.Se mere
22. februarAdresseendringCHARNICK HOLDING ApSCHARNICK HOLDING ApS flytter til ny adresse i Herning. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.HVIDEVARE GROSSISTEN ApSHVIDEVARE GROSSISTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 570.525 CHARNICK HOLDING ApSCHARNICK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 776.958 HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Nicklas Legaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenHVIDEVARE GROSSISTEN ApS2 nye personer registrert som reelle eier av HVIDEVARE GROSSISTEN ApS. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 447.456 HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicklas Legaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.HVIDEVARE GROSSISTEN ApSHVIDEVARE GROSSISTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Overskudd på DKK 714.189 CHARNICK HOLDING ApSCHARNICK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022AdresseendringHVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Herning. Nicklas Legaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. august 2021AdresseendringHVIDEVARE GROSSISTEN ApSHVIDEVARE GROSSISTEN ApS flytter til ny adresse i Herning. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.HVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicklas Legaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.HVIDEVARE GROSSISTEN ApSHVIDEVARE GROSSISTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2021Overskudd på DKK 687.632 CHARNICK HOLDING ApSCHARNICK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Nicklas Legaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2021AdresseendringHVG Ejendomme ApSHVG Ejendomme ApS flytter til ny adresse i Herning. Nicklas Legaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere