23. mai · vores-jyderup.dkNye virksomheder i Jyderup i sidste månedUS Motor Import ApS tilhører branchen Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser og er ejet samt ledet af Lasse Henrik Grebart Christensen. Les artikkel
11. aprilStiftelseUS Motor Import ApSUS Motor Import ApS stiftes i bransjen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Lasse Henrik Grebart Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. oktober 2015Lasse Henrik Grebart Christensen forlater ledelsenGREBART HOLDING ApSLasse Henrik Grebart Christensen forlater ledelsen for GREBART HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
3. oktober 2014 · TRANS-InformNy formand i Nordic TankersNy Hos US Shipping Hos US Shipping ApS, cvr-nr. 34600139, Eilekiersvej 9B i Benløse, er Henrik Hørup tiltrådt direktionen, samtidig med at Lasse Henrik Grebart Christensen træder ud af samme. Les artikkel
2. oktober 2014Henrik Rømer Hørup blir med i ledelsenUS SHIPPING ApSHenrik Rømer Hørup erstatter Lasse Henrik Grebart Christensen i ledelsen for US SHIPPING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. september 2014Lasse Henrik Grebart Christensen forlater ledelsenGREBART BILER ApSLasse Henrik Grebart Christensen forlater ledelsen for GREBART BILER ApS etter en periode på 9 år.Se mere
27. juni 2014Underskudd på DKK 1,9 mio.GREBART BILER ApSGREBART BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2014Underskudd på DKK 2.986 US SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2014Underskudd på DKK 416.502 GREBART HOLDING ApSGREBART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2013Overskudd på DKK 135.416 GREBART BILER ApSGREBART BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2013Regnskap for 2012 offentligjortUS SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. juni 2012 til 31. desember 2012. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2013Overskudd på DKK 135.416 GREBART BILER ApSGREBART BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2013Overskudd på DKK 61.218 GREBART HOLDING ApSGREBART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2012AdresseendringUS SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS flytter til ny adresse i Ringsted. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2012Ny bransje: SpeditørerUS SHIPPING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2012AdresseendringUS SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS flytter til ny adresse i Ringsted. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2012StiftelseUS SHIPPING ApSUS SHIPPING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortGREBART BILER ApSGREBART BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortGREBART HOLDING ApSGREBART HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortGREBART BILER ApSGREBART BILER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lasse Henrik Grebart Christensen er medlem af ledelsen.Se mere