19. augustAdresseendringL MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS flytter til ny adresse i København K. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
16. augustLine Bach Morell blir med i ledelsenL MORELL HOLDING ApSLine Bach Morell erstatter Oliver Morell i ledelsen for L MORELL HOLDING ApS etter en periode på 1 år. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 29 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 20 mio.AKQA Denmark A/SAKQA Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Morell er medlem av styret.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 20 mio.L MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 25.751 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 20 mio.AKQA Denmark A/SAKQA Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Morell er medlem av styret.Se mere
28. mars 2023Oliver Morell blir med i ledelsenL MORELL HOLDING ApSOliver Morell erstatter Rikke Morell i ledelsen for L MORELL HOLDING ApS etter en periode på 4 år. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
28. mars 2023Oliver Morell blir med i ledelsenMorell Invest ApSOliver Morell erstatter Rikke Morell i ledelsen for Morell Invest ApS etter en periode på 4 år. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
28. mars 2023AdresseendringMorell Invest ApSMorell Invest ApS flytter fra Hellerup til København K. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
28. mars 2023AdresseendringL MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS flytter fra Hellerup til København K. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
16. mars 2023Underskudd på DKK 27 mio.L MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 10.199 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 15 mio.AKQA Denmark A/SAKQA Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Morell er medlem av styret.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 21 mio.L MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 12.515 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
18. juni 2021Overskudd på DKK 25 mio.AKQA Denmark A/SAKQA Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Morell er medlem av styret.Se mere
25. mars 2021Overskudd på DKK 22 mio.L MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
30. august 2020Overskudd på DKK 14.615 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere
8. juni 2020Overskudd på DKK 22 mio.L MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lasse Morell eier 100% av virksomheten.Se mere