16. augustLine Bach Morell blir med i ledelsenL MORELL HOLDING ApSLine Bach Morell erstatter Oliver Morell i ledelsen for L MORELL HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 29 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Morell er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 20 mio.L MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Oliver Morell er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 25.751 Morell Invest ApSMorell Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Oliver Morell er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023Oliver Morell blir med i ledelsenL MORELL HOLDING ApSOliver Morell erstatter Rikke Morell i ledelsen for L MORELL HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. mars 2023Oliver Morell blir med i ledelsenMorell Invest ApSOliver Morell erstatter Rikke Morell i ledelsen for Morell Invest ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. mars 2023AdresseendringMorell Invest ApSMorell Invest ApS flytter fra Hellerup til København K. Oliver Morell er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2023AdresseendringL MORELL HOLDING ApSL MORELL HOLDING ApS flytter fra Hellerup til København K. Oliver Morell er medlem af ledelsen.Se mere