4. juli 2018Lau Weisberg Nielsen forlater ledelsenLWN HOLDING ApSLau Weisberg Nielsen forlater ledelsen for LWN HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. juli 2018Endring i eierkretsenLWN HOLDING ApSLau Weisberg Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av LWN HOLDING ApS.Se mere
24. oktober 2017Underskudd på DKK 3.750 LWN HOLDING ApSLWN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Lau Weisberg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2016Underskudd på DKK 4.785 LWN HOLDING ApSLWN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Lau Weisberg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2015Overskudd på DKK 116.292 LWN HOLDING ApSLWN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2014 til 30. juni. Lau Weisberg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2015Lau Weisberg Nielsen forlater ledelsenMETON ApSLau Weisberg Nielsen forlater ledelsen for METON ApS etter en periode på 1 år.Se mere
21. mars 2014StiftelseMETON ApSMETON ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Lau Weisberg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2014StiftelseLWN HOLDING ApSLWN HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Lau Weisberg Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere