31. desember 2015Leif Bach forlater ledelsenIshøj Hegn A/SLeif Bach forlater ledelsen for Ishøj Hegn A/S etter en periode på 9 år.Se mere
21. desember 2015Nytt navn: Ishøj Hegn A/SISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK skifter navn til Ishøj Hegn A/S. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2015Steen Holm blir adm. direktørISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKSteen Holm blir adm. direktør i ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK. Leif Bach er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
24. august 2015Overskudd på DKK 314.749 ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2014Overskudd på DKK 2,7 mio.ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2014Poul Ruth Brunsgaard blir med i styretISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKPoul Ruth Brunsgaard erstatter Leif Bach i styret for ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK etter en periode på 4 år.Se mere
2. oktober 2013Overskudd på DKK 2,1 mio.ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2013Peter Salung Bagger blir med i styretISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKPeter Salung Bagger blir med i styret for ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 2,2 mio.ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2012Ny bransje: Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedreISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKTidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2009Leif Bach blir med i styretISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKLeif Bach erstatter Leif Bjørn Hansen i styret for ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK etter en periode på 31 år.Se mere
21. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2008Regnskap for 2008 offentligjortISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKTidligere bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKTidligere bransje: Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Leif Bach er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Leif Bach blir med i ledelsenISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIKLeif Bach erstatter Henry Miilmann Petersen i ledelsen for ISHØJ A/S. DEN DANSKE TRÅDVAREFABRIK etter en periode på 29 år.Se mere