30. mars 2009Annette Søndergaard Pedersen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGAnnette Søndergaard Pedersen erstatter Leif Fredskov i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 10 år.Se mere
9. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
10. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
6. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
14. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
19. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
3. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
17. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
23. april 2002Regnskap for 1996 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
10. april 2002Tommy Hugo Rasmussen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTommy Hugo Rasmussen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Leif Fredskov er fortsatt styremedlem.Se mere
5. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
28. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
24. mars 2000Erstatning i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENING3 endringer i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Leif Fredskov er fortsatt styremedlem.Se mere
16. oktober 1999StiftelseTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Leif Fredskov er medlem av styret.Se mere
31. mars 1999Leif Fredskov blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGLeif Fredskov erstatter Merete Pryds i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere