11. april 2019Annette Søndergaard Pedersen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGAnnette Søndergaard Pedersen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 10 år.Se mere
1. oktober 2018Inge Sørensen blir ny styrelederTULLEBØLLE BRUGSFORENINGInge Sørensen erstatter Ole Have Hansen som styreleder hos TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Annette Søndergaard Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. april 2018Underskudd på DKK 1,1 mio.TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
11. april 2017Underskudd på DKK 585.627 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. august 2016Ole Have Hansen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGOle Have Hansen blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Annette Søndergaard Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 2016Kirsten Nielsen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGKirsten Nielsen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 2 måneder. Annette Søndergaard Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2016Kirsten Nielsen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGKirsten Nielsen blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Annette Søndergaard Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. april 2016Overskudd på DKK 5.529 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
12. april 2016Michael Højbjerg Larsen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGMichael Højbjerg Larsen blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Annette Søndergaard Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. april 2015Underskudd på DKK 232.124 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2014Bendt Laurits Pedersen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGBendt Laurits Pedersen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 14 år. Annette Søndergaard Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2014Overskudd på DKK 64.722 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2013Overskudd på DKK 555.370 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
12. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortTULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Annette Søndergaard Pedersen er medlem av styret.Se mere
30. mars 2009Annette Søndergaard Pedersen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGAnnette Søndergaard Pedersen erstatter Leif Fredskov i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 10 år.Se mere