29. august 2012Lene Rodan Ellerbæk forlater styretHENRIK ELLERBÆK A/SLene Rodan Ellerbæk forlater styret for HENRIK ELLERBÆK A/S etter en periode på 17 år.Se mere
3. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
26. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
17. august 2010Thomas Ellerbæk blir med i styretHENRIK ELLERBÆK A/SThomas Ellerbæk blir med i styret for HENRIK ELLERBÆK A/S. Lene Rodan Ellerbæk er fortsatt styremedlem.Se mere
17. august 2010Lars Rodan Ellerbæk blir med i ledelsenHENRIK ELLERBÆK A/SLars Rodan Ellerbæk erstatter Thomas Ellerbæk i ledelsen for HENRIK ELLERBÆK A/S etter en periode på 31 år. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
16. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
7. desember 2005Regnskap for 2005 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
2. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
9. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
6. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
13. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
16. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
5. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
1. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
10. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Lene Rodan Ellerbæk er medlem av styret.Se mere
30. november 1995Lene Rodan Ellerbæk blir med i styretHENRIK ELLERBÆK A/SLene Rodan Ellerbæk blir med i styret for HENRIK ELLERBÆK A/S.Se mere