NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Bjarne Kjærsgaard Nielsen forlater styret for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 17 år. Lisbeth Hartmann Prynø er fortsatt styremedlem.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Jørgen Wilhelmsen forlater ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 15 år. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Mathilde Villadsen forlater styret for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 14 år. Lisbeth Hartmann Prynø er fortsatt styremedlem.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Merete Birkelund forlater ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 12 år. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS stiftes i bransjen udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri. Lisbeth Hartmann Prynø er medlem av styret.