NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Frank Grønlund Hansen forlater ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 4 år. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Brian Oechsler-Christensen erstatter Marianne Frøsig i styret for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 4 år. Peter Abildgaard Andersen er fortsatt styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Ole Fristed Kunnerup forlater styret for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 5 år. Peter Abildgaard Andersen er fortsatt styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Birthe Møller Nielsen forlater ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 40 år. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Peter Abildgaard Andersen er styreleder.