ELSELIS ApS AF 23. JANUAR 1997 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Lisbeth Kaas Kjærsgaard er medlem af ledelsen.
ELSELIS ApS AF 23. JANUAR 1997 offentliggjør regnskap for perioden 5. august 1996 til 31. desember 1997. Lisbeth Kaas Kjærsgaard er medlem af ledelsen.