11. oktober 2022Endring i eierkretsenCL HANDEL OG INVEST ApSLone Marie Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av CL HANDEL OG INVEST ApS.Se mere
4. august 2022Claus Lind blir med i ledelsenCL HANDEL OG INVEST ApSClaus Lind blir med i ledelsen for CL HANDEL OG INVEST ApS. Lone Marie Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. mai 2022Lone Marie Andersen forlater ledelsenCL HANDEL OG INVEST ApSLone Marie Andersen forlater ledelsen for CL HANDEL OG INVEST ApS etter en periode på 21 år.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 12.310 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2021Overskudd på DKK 9.393 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2020Underskudd på DKK 6.730 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2019Underskudd på DKK 3.215 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2018Overskudd på DKK 537 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2017Overskudd på DKK 2.458 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2016Overskudd på DKK 372 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2015Underskudd på DKK 7.403 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2014Overskudd på DKK 8.823 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2013Overskudd på DKK 1.323 CL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortCL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortCL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2010Ny bransje: Bogføring og revision: skatterådgivningCL HANDEL OG INVEST ApSTidligere bransje: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortCL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortCL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortCL HANDEL OG INVEST ApSCL HANDEL OG INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstofferCL HANDEL OG INVEST ApSTidligere bransje: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Lone Marie Andersen er medlem af ledelsen.Se mere