14. februar 2001Poul Lind forlater ledelsenSKOVVÆNGET 8, TOMMERUP ApSPoul Lind forlater ledelsen for SKOVVÆNGET 8, TOMMERUP ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. august 2000Lone Marie Andersen blir med i ledelsenPL FRØ ApSLone Marie Andersen blir med i ledelsen for PL FRØ ApS. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortPL FRØ ApSPL FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortPL FRØ ApSPL FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortPL FRØ ApSPL FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 1997Regnskap for 1996 offentligjortPL FRØ ApSPL FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortPL FRØ ApSPL FRØ ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 1989StiftelsePL FRØ ApSPL FRØ ApS stiftes i bransjen engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer. Poul Lind er medlem af ledelsen.Se mere