16. oktober 2001Lull Rastad forlater ledelsenADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRSTLull Rastad forlater ledelsen for ADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRST etter en periode på 2 år.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRSTADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRST offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Lull Rastad er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRSTADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRST offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Lull Rastad er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2000Lull Rastad blir med i ledelsenADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRSTLull Rastad erstatter Jens Bent Byrialsen Bjørst i ledelsen for ADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRST etter en periode på 8 år.Se mere
10. februar 2000AdresseendringADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRSTADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRST flytter fra København K til Tappernøje. Lull Rastad er medlem af ledelsen.Se mere