ADVOKATANPARTSSELSKABET JENS BJØRST offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem af ledelsen.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem av styret.
Niels Ulrik Rasmussen forlater ledelsen for ADVOKATANPARTSSELSKABET BJØRST & RASMUSSEN etter en periode på 7 år. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem af ledelsen.
ADVOKATANPARTSSELSKABET BJØRST & RASMUSSEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem af ledelsen.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem av styret.
ADVOKATANPARTSSELSKABET BJØRST & RASMUSSEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem af ledelsen.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem av styret.
ADVOKATANPARTSSELSKABET BJØRST & RASMUSSEN offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 31. desember 1995. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem af ledelsen.
DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jens Bent Byrialsen Bjørst er medlem av styret.
Bill Eduard Rasmussen forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 4 år. Jens Bent Byrialsen Bjørst er fortsatt styremedlem.
Wayne Richmond Cook forlater styret for DEN ALMENVELGØRENDE FOND ASKOV MØLLEHUS etter en periode på 3 år. Jens Bent Byrialsen Bjørst er fortsatt styremedlem.