8. juli 2007Mads Buhl Jørgensen forlater styretETS TELECOM A/SMads Buhl Jørgensen forlater styret for ETS TELECOM A/S etter en periode på 1 år.Se mere
7. juli 2007Jens Arnfelt forlater styretETS TELECOM A/SJens Arnfelt forlater styret for ETS TELECOM A/S etter en periode på 1 år. Mads Buhl Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2007Mads Buhl Jørgensen forlater ledelsenBA KOMPLEMENTAR ApSMads Buhl Jørgensen forlater ledelsen for BA KOMPLEMENTAR ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. juni 2007Mads Buhl Jørgensen forlater styretCUATRO-GROUP P/SMads Buhl Jørgensen forlater styret for CUATRO-GROUP P/S etter en periode på 4 år.Se mere
4. juni 2007Mads Buhl Jørgensen forlater ledelsenCUATRO-GROUP P/SMads Buhl Jørgensen forlater ledelsen for CUATRO-GROUP P/S etter en periode på 4 år.Se mere
18. april 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBA KOMPLEMENTAR ApSTidligere status: Normal. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2007Rasmus Strømsted forlater styretCUATRO-GROUP P/SRasmus Strømsted forlater styret for CUATRO-GROUP P/S etter en periode på 2 år. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2007Rasmus Strømsted forlater styretETS TELECOM A/SRasmus Strømsted forlater styret for ETS TELECOM A/S etter en periode på 11 måneder. Mads Buhl Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. november 2006David Ingemann Sørensen forlater styretETS TELECOM A/SDavid Ingemann Sørensen forlater styret for ETS TELECOM A/S etter en periode på 6 måneder. Mads Buhl Jørgensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. oktober 2006AdresseendringBA KOMPLEMENTAR ApSBA KOMPLEMENTAR ApS flytter fra Glostrup til København K. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2006Regnskap for 2005 offentligjortCUATRO-GROUP P/SCUATRO-GROUP P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2006Regnskap for 2005 offentligjortBA KOMPLEMENTAR ApSBA KOMPLEMENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2006Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknikBA KOMPLEMENTAR ApSTidligere bransje: Uoplyst. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2006StiftelseETS TELECOM A/SETS TELECOM A/S stiftes i bransjen engroshandel med telekommunikationsudstyr. Mads Buhl Jørgensen er medlem av styret.Se mere
10. januar 2006AdresseendringBA KOMPLEMENTAR ApSBA KOMPLEMENTAR ApS endrer adresse. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortCUATRO-GROUP P/SCUATRO-GROUP P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2003 til 31. desember 2004. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortBA KOMPLEMENTAR ApSBA KOMPLEMENTAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juli 2003 til 31. desember 2004. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2005Rasmus Strømsted blir med i styretCUATRO-GROUP P/SRasmus Strømsted erstatter Jørgen Sand Christensen i styret for CUATRO-GROUP P/S etter en periode på 2 år. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2003Annemette Heller slutter som adm. direktørBA KOMPLEMENTAR ApSAnnemette Heller slutter som adm. direktør i BA KOMPLEMENTAR ApS. Mads Buhl Jørgensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. september 2003Kim Madsen forlater styretBA KOMPLEMENTAR ApSKim Madsen forlater styret for BA KOMPLEMENTAR ApS etter en periode på 3 måneder. Mads Buhl Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere