3. juniOverskudd på DKK 79.000 Nordea Pension EDB Danmark II ApSNordea Pension EDB Danmark II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Rasmus Strømsted er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2023Overskudd på DKK 83.000 Nordea Pension EDB Danmark II ApSNordea Pension EDB Danmark II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Rasmus Strømsted er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2022AdresseendringNordea Pension EDB Danmark II ApSNordea Pension EDB Danmark II ApS flytter fra Ballerup til København S. Rasmus Strømsted er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Erstatning i styretNordea Pension EDB Danmark II ApS6 endringer i styret for Nordea Pension EDB Danmark II ApS. Rasmus Strømsted er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2022Rasmus Strømsted blir med i ledelsenNordea Pension EDB Danmark II ApSRasmus Strømsted erstatter Heidi Marie Torm i ledelsen for Nordea Pension EDB Danmark II ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
1. desember 2022Nytt navn: Nordea Pension EDB Danmark II ApSTOPDANMARK EDB II ApSTOPDANMARK EDB II ApS skifter navn til Nordea Pension EDB Danmark II ApS. Rasmus Strømsted er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2018Rasmus Strømsted slutter som adm. direktørStrøm Holding IVSRasmus Strømsted slutter som adm. direktør i Strøm Holding IVS.Se mere
20. juni 2018Overskudd på DKK 0 Strøm Holding IVSStrøm Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 19. mai 2017 til 31. desember 2017. Rasmus Strømsted er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mai 2017StiftelseStrøm Holding IVSStrøm Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Rasmus Strømsted er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. april 2007Rasmus Strømsted forlater styretCUATRO-GROUP P/SRasmus Strømsted forlater styret for CUATRO-GROUP P/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. mars 2007Rasmus Strømsted forlater styretETS TELECOM A/SRasmus Strømsted forlater styret for ETS TELECOM A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
15. november 2006David Ingemann Sørensen forlater styretETS TELECOM A/SDavid Ingemann Sørensen forlater styret for ETS TELECOM A/S etter en periode på 6 måneder. Rasmus Strømsted er fortsatt styremedlem.Se mere
12. september 2006Regnskap for 2005 offentligjortCUATRO-GROUP P/SCUATRO-GROUP P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Rasmus Strømsted er medlem av styret.Se mere
18. mai 2006StiftelseETS TELECOM A/SETS TELECOM A/S stiftes i bransjen engroshandel med telekommunikationsudstyr. Rasmus Strømsted er medlem av styret.Se mere
6. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortCUATRO-GROUP P/SCUATRO-GROUP P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. august 2003 til 31. desember 2004. Rasmus Strømsted er medlem av styret.Se mere
20. mai 2005Rasmus Strømsted blir med i styretCUATRO-GROUP P/SRasmus Strømsted erstatter Jørgen Sand Christensen i styret for CUATRO-GROUP P/S etter en periode på 2 år.Se mere