30. april 2019Mads Ravn Vigsø forlater styretVESLØS BRUGSFORENINGMads Ravn Vigsø forlater styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
6. desember 2018Bo Mommer blir med i styretVESLØS BRUGSFORENINGBo Mommer erstatter Bente Skjoldborg Bruun i styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 11 år. Mads Ravn Vigsø er fortsatt styreleder.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 435.053 VESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Mads Ravn Vigsø er styreleder.Se mere
9. mai 2017Overskudd på DKK 244.694 VESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Mads Ravn Vigsø er styreleder.Se mere
7. juni 2016Overskudd på DKK 167.806 VESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Mads Ravn Vigsø er styreleder.Se mere
28. april 2016Tanja Juul forlater styretVESLØS BRUGSFORENINGTanja Juul forlater styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Mads Ravn Vigsø er fortsatt styreleder.Se mere
11. mai 2015Overskudd på DKK 44.944 VESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Mads Ravn Vigsø er styreleder.Se mere
18. april 2015Mads Ravn Vigsø blir med i styretVESLØS BRUGSFORENINGMads Ravn Vigsø erstatter Niels Egon Persson i styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 10 år.Se mere