18. april 2015Mads Ravn Vigsø blir med i styretVESLØS BRUGSFORENINGMads Ravn Vigsø erstatter Niels Egon Persson i styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 10 år.Se mere
20. mai 2014Underskudd på DKK 105.937 VESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Niels Egon Persson er medlem av styret.Se mere
26. april 2014Erstatning i styretVESLØS BRUGSFORENING3 endringer i styret for VESLØS BRUGSFORENING. Niels Egon Persson er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mai 2013Underskudd på DKK 234.415 VESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Niels Egon Persson er medlem av styret.Se mere
30. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortVESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Niels Egon Persson er medlem av styret.Se mere
19. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortVESLØS BRUGSFORENINGVESLØS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Niels Egon Persson er medlem av styret.Se mere
31. mars 2009Anders Peter Ravn Jensen blir med i styretVESLØS BRUGSFORENINGAnders Peter Ravn Jensen erstatter Grete Gregersen i styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 6 år. Niels Egon Persson er fortsatt styremedlem.Se mere
27. mars 2008Erstatning i styretVESLØS BRUGSFORENING4 endringer i styret for VESLØS BRUGSFORENING. Niels Egon Persson er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2006Karen Thingstrup Sørensen blir med i styretVESLØS BRUGSFORENINGKaren Thingstrup Sørensen erstatter Bente Lund i styret for VESLØS BRUGSFORENING etter en periode på 3 år. Niels Egon Persson er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2005Niels Egon Persson blir med i styretVESLØS BRUGSFORENINGNiels Egon Persson blir med i styret for VESLØS BRUGSFORENING.Se mere