25. juni 2013Malene Lund Vejrup forlater ledelsenS.B.M DENTAL ApSMalene Lund Vejrup forlater ledelsen for S.B.M DENTAL ApS etter en periode på 4 år.Se mere
21. juni 2013Thomas Lodberg Vejrup blir med i ledelsenV-GRUPPEN HOLDING ApSThomas Lodberg Vejrup erstatter Malene Lund Vejrup i ledelsen for V-GRUPPEN HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberTANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2012Underskudd på DKK 100.080 TANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApSTANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2012Underskudd på DKK 278.309 TANDPLEJER MALENE VEJRUP ApSTANDPLEJER MALENE VEJRUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012Malene Lund Vejrup blir med i ledelsenTANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApSMalene Lund Vejrup blir med i ledelsen for TANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApS.Se mere
19. juni 2012Nytt navn: TANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApSV GRUPPEN ApSV GRUPPEN ApS skifter navn til TANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApS. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012Nytt navn: TANDPLEJER MALENE VEJRUP ApSHOLSTEBRO TANDKLINIK ApSHOLSTEBRO TANDKLINIK ApS skifter navn til TANDPLEJER MALENE VEJRUP ApS. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHOLSTEBRO TANDKLINIK ApSHOLSTEBRO TANDKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortHOLSTEBRO TANDKLINIK ApSHOLSTEBRO TANDKLINIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. oktober 2009 til 30. juni. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2009Ny bransje: Praktiserende tandlægerHOLSTEBRO TANDKLINIK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2009StiftelseHOLSTEBRO TANDKLINIK ApSHOLSTEBRO TANDKLINIK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Malene Lund Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere