1. april 2020Thomas Lodberg Vejrup forlater ledelsenV-Gruppen Holding IVSThomas Lodberg Vejrup forlater ledelsen for V-Gruppen Holding IVS etter en periode på 3 år.Se mere
1. april 2020Endring i eierkretsenV-Gruppen Holding IVSThomas Lodberg Vejrup er ikke lenger registrert som reell eier av V-Gruppen Holding IVS.Se mere
11. mars 2020Overskudd på DKK 0 V-Gruppen Holding IVSV-Gruppen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
11. mars 2019Underskudd på DKK 670 V-Gruppen Holding IVSV-Gruppen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2017 til 30. september 2018. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. oktober 2018Thomas Lodberg Vejrup forlater ledelsenTurbocenter Danmark ApSThomas Lodberg Vejrup forlater ledelsen for Turbocenter Danmark ApS etter en periode på 1 år.Se mere
21. oktober 2018Endring i eierkretsenTurbocenter Danmark ApSThomas Lodberg Vejrup er ikke lenger registrert som reell eier av Turbocenter Danmark ApS.Se mere
7. juni 2017StiftelseTurbocenter Danmark ApSTurbocenter Danmark ApS stiftes i bransjen detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2017StiftelseV-Gruppen Holding IVSV-Gruppen Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2014Thomas Lodberg Vejrup forlater ledelsenV-GRUPPEN HOLDING ApSThomas Lodberg Vejrup forlater ledelsen for V-GRUPPEN HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
6. mai 2014Ny status UNDER KONKURSV-GRUPPEN HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2014Thomas Lodberg Vejrup forlater ledelsenV-GROUP IMPORT ApSThomas Lodberg Vejrup forlater ledelsen for V-GROUP IMPORT ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. februar 2014Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGV-GRUPPEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2013Thomas Lodberg Vejrup blir med i ledelsenV-GRUPPEN HOLDING ApSThomas Lodberg Vejrup erstatter Malene Lund Vejrup i ledelsen for V-GRUPPEN HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
21. juni 2013Nytt navn: V-GRUPPEN HOLDING ApSTANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApSTANDPLEJER MALENE VEJRUP HOLDING ApS skifter navn til V-GRUPPEN HOLDING ApS. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2012Underskudd på DKK 167.629 V-GROUP IMPORT ApSV-GROUP IMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortV-GROUP IMPORT ApSV-GROUP IMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2011Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.V-GROUP IMPORT ApSTidligere bransje: Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortV-GROUP IMPORT ApSV-GROUP IMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. januar 2010 til 30. juni 2010. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2010Nytt navn: V-GROUP IMPORT ApSSCANDINAVIAN HOUSE OF EXOTICS ApSSCANDINAVIAN HOUSE OF EXOTICS ApS skifter navn til V-GROUP IMPORT ApS. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2010StiftelseSCANDINAVIAN HOUSE OF EXOTICS ApSSCANDINAVIAN HOUSE OF EXOTICS ApS stiftes i bransjen engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. Thomas Lodberg Vejrup er medlem af ledelsen.Se mere