26. juniNy status UNDER KONKURSCloudES ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
26. juniNy status UNDER KONKURS6/26-2023 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marc Stilling Rosenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
26. juniNy status UNDER KONKURSCloudES Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 12.184 IRU Travel ApSIRU Travel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marc Stilling Rosenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. aprilEndring i eierkretsenWIG GARANTISYSTEM ApSMarc Stilling Rosenberg er ikke lenger registrert som reell eier av WIG GARANTISYSTEM ApS.Se mere
30. november 2023Endring i eierkretsen10/18-2022 A/SMarc Stilling Rosenberg er ikke lenger registrert som reell eier av 10/18-2022 A/S.Se mere
4. september 2023AdresseendringIRU Travel ApSIRU Travel ApS flytter til ny adresse i Køge. Marc Stilling Rosenberg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. august 2023Kim Mosegaard forlater styretCloudES Holding ApSKim Mosegaard forlater styret for CloudES Holding ApS etter en periode på 2 år. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Kim Mosegaard forlater styretCloudES ApSKim Mosegaard forlater styret for CloudES ApS etter en periode på 2 år. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNING6/26-2023 ApSTidligere status: Normal. Marc Stilling Rosenberg eier 100% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCloudES ApSTidligere status: Normal. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
16. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCloudES Holding ApSTidligere status: Normal. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
1. august 2023Endring i eierkretsenIRU Travel ApSMarc Stilling Rosenberg registrert som reell eier av IRU Travel ApS.Se mere
18. juli 2023AdresseendringCloudES Holding ApSCloudES Holding ApS flytter fra Give til Køge. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
18. juli 2023AdresseendringCloudES ApSCloudES ApS flytter fra Give til Køge. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023StiftelseRosenberg Advisor Køge ApSRosenberg Advisor Køge ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Marc Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023StiftelseM&Tsr Holding ApSM&Tsr Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Marc Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2023AdresseendringCloudES ApSCloudES ApS flytter fra Køge til Give. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
2. juli 2023AdresseendringCloudES Holding ApSCloudES Holding ApS flytter fra Køge til Give. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023AdresseendringCloudES ApSCloudES ApS flytter fra Give til Køge. Marc Stilling Rosenberg eier 50% av virksomheten.Se mere