19. aprilOverskudd på DKK 12.184 IRU Travel ApSIRU Travel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2023AdresseendringIRU Travel ApSIRU Travel ApS flytter til ny adresse i Køge. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2023Endring i eierkretsenIRU Travel ApSTina Stilling Rosenberg reduserer sitt reelle eierskap av IRU Travel ApS.Se mere
6. juli 2023StiftelseRosenberg Advisor Køge ApSRosenberg Advisor Køge ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023StiftelseM&Tsr Holding ApSM&Tsr Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Overskudd på DKK 11.667 IRU Travel ApSIRU Travel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022AdresseendringIRU Travel ApSIRU Travel ApS flytter til ny adresse i Køge. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2022Nytt navn: IRU Travel ApSiru ApSiru ApS skifter navn til IRU Travel ApS. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2022Endring i eierkretseniru ApSMarc Stilling Rosenberg er ikke lenger registrert som reell eier av iru ApS. Tina Stilling Rosenberg er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2022Tina Stilling Rosenberg blir med i ledelseniru ApSTina Stilling Rosenberg blir med i ledelsen for iru ApS.Se mere
31. mai 2022Endring i eierkretseniru ApSTina Stilling Rosenberg registrert som reell eier av iru ApS.Se mere