4. mars 2000Margit Solveig Nielsen forlater styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNMargit Solveig Nielsen forlater styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN etter en periode på 2 år.Se mere
16. oktober 1999StiftelseBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN stiftes i bransjen supermarkeder. Margit Solveig Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Margit Solveig Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. mars 1999Erstatning i styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN4 endringer i styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN. Margit Solveig Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNBRUGSEN FOR JELS OG OMEGN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Margit Solveig Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. mars 1998Margit Solveig Nielsen blir med i styretBRUGSEN FOR JELS OG OMEGNMargit Solveig Nielsen blir med i styret for BRUGSEN FOR JELS OG OMEGN.Se mere