28. oktober 2002Marianne Grady Borum forlater ledelsenMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMarianne Grady Borum forlater ledelsen for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 17 år.Se mere
13. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 1990Flere forlater styretMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS3 medlemmer forlater styret for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 1990Anders Ejvind Nielsen forlater ledelsenMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSAnders Ejvind Nielsen forlater ledelsen for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 5 år. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1988Peter Gjedboe Felter forlater styretMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSPeter Gjedboe Felter forlater styret for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 3 år. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1985StiftelseMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Marianne Grady Borum er medlem af ledelsen.Se mere