27. november 2008Poul Erik Seidler forlater ledelsenMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSPoul Erik Seidler forlater ledelsen for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 23 år.Se mere
16. april 2008Ny status UNDER KONKURSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSTidligere status: Normal. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSTidligere bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2005AdresseendringMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS flytter fra København Ø til Brønshøj. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2002Marianne Grady Borum forlater ledelsenMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMarianne Grady Borum forlater ledelsen for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 17 år. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
27. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSMF FISKERS MEDICOSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 1990Poul Erik Seidler forlater styretMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSPoul Erik Seidler forlater styret for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
10. september 1990Anders Ejvind Nielsen forlater ledelsenMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSAnders Ejvind Nielsen forlater ledelsen for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 5 år. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 1988Peter Gjedboe Felter forlater styretMF FISKERS MEDICOSERVICE ApSPeter Gjedboe Felter forlater styret for MF FISKERS MEDICOSERVICE ApS etter en periode på 3 år. Poul Erik Seidler er medlem af ledelsen.Se mere