31. august 2021Marianne Qvist Lorensen forlater styretTakt A/SMarianne Qvist Lorensen forlater styret for Takt A/S etter en periode på 4 år.Se mere
12. april 2021Underskudd på DKK 4,8 mio.Takt A/STakt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
27. april 2020Underskudd på DKK 8,3 mio.Takt A/STakt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2019Underskudd på DKK 1,3 mio.Takt A/STakt A/S offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 2017 til 31. desember 2018. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2019Endring i eierkretsenTakt A/SHenrik Taudorf Lorensen reduserer sitt reelle eierskap av Takt A/S. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2019Ny bransje: Industriel design og produktdesignTakt A/STidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
21. september 2018AdresseendringTakt A/STakt A/S flytter fra Hørsholm til København K. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
14. august 2018Lars Bohn Lorensen blir ny styrelederTakt A/SLars Bohn Lorensen erstatter Henrik Taudorf Lorensen som styreleder hos Takt A/S etter en periode på 8 måneder. Marianne Qvist Lorensen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. august 2018Henrik Taudorf Lorensen blir adm. direktørTakt A/SHenrik Taudorf Lorensen erstatter Lars Bohn Lorensen som adm. direktør i Takt A/S. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2018Nytt navn: Takt A/SPongo A/SPongo A/S skifter navn til Takt A/S. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
20. april 2018Endring i eierkretsenPongo A/SHenrik Taudorf Lorensen reduserer sitt reelle eierskap av Pongo A/S. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2017StiftelsePongo A/SPongo A/S stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Marianne Qvist Lorensen er medlem av styret.Se mere