22. maiUnderskudd på DKK 17 mio.STENOCARE A/SSTENOCARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Wier er styreleder.Se mere
29. aprilRegnskap for 2023 offentligjortFondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/SFondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Wier er medlem av styret.Se mere
29. aprilRegnskap for 2023 offentligjortPPIM Holding ApSPPIM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Marianne Wier er medlem av styret.Se mere
25. aprilMarianne Wier blir med i styretFondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/SMarianne Wier erstatter Martin Gottlob i styret for Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S etter en periode på 7 år.Se mere
25. aprilMarianne Wier blir med i styretPPIM Holding ApSMarianne Wier erstatter Martin Gottlob i styret for PPIM Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. mai 2023Underskudd på DKK 16 mio.STENOCARE A/SSTENOCARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Marianne Wier er styreleder.Se mere
18. november 2022Søren Kjær blir med i styretSTENOCARE A/SSøren Kjær erstatter Rolf Steno Petersen i styret for STENOCARE A/S etter en periode på 1 år. Marianne Wier er fortsatt styreleder.Se mere
20. mai 2022Underskudd på DKK 12 mio.STENOCARE A/SSTENOCARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marianne Wier er styreleder.Se mere
25. mai 2021Underskudd på DKK 11 mio.STENOCARE A/SSTENOCARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marianne Wier er styreleder.Se mere
20. mai 2021Rolf Steno Petersen blir med i styretSTENOCARE A/SRolf Steno Petersen blir med i styret for STENOCARE A/S. Marianne Wier er fortsatt styreleder.Se mere
15. mai 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.STENOCARE A/SSTENOCARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marianne Wier er styreleder.Se mere
16. mars 2020AdresseendringSTENOCARE A/SSTENOCARE A/S flytter fra København V til Randers NØ. Marianne Wier er styreleder.Se mere
16. mars 2020Nytt navn: STENOCARE A/SStenoCare A/SStenoCare A/S skifter navn til STENOCARE A/S. Marianne Wier er styreleder.Se mere
24. februar 2020AdresseendringStenoCare A/SStenoCare A/S flytter fra Randers NØ til København V. Marianne Wier er styreleder.Se mere
26. november 2019AdresseendringStenoCare A/SStenoCare A/S flytter fra Allerød til Randers NØ. Marianne Wier er styreleder.Se mere
5. september 2019Ian Abramowitz forlater styretStenoCare A/SIan Abramowitz forlater styret for StenoCare A/S etter en periode på 4 måneder. Marianne Wier er fortsatt styreleder.Se mere
16. mai 2019Underskudd på DKK 3,3 mio.StenoCare A/SStenoCare A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. oktober 2017 til 31. desember 2018. Marianne Wier er styreleder.Se mere
16. mai 2019Ian Abramowitz blir med i styretStenoCare A/SIan Abramowitz blir med i styret for StenoCare A/S. Marianne Wier er fortsatt styreleder.Se mere
10. september 2018Marianne Wier blir med i styretStenoCare A/SMarianne Wier blir med i styret for StenoCare A/S.Se mere
24. april 2018 · ProinvestorTopdanmark-chef om direktør-stop: "Et anliggende mellem bestyrelsen og Marianne Wier"Adm. direktør i Topdanmark, Peter Hermann, havde ikke noget med fyringen af direktionsmedlem Marianne Wier at gøre, fortæller han til FinansWatch. Les artikkel