Henriette Fenger Ellekrog forlater styret for Square Foundation, erhvervsdrivende fond etter en periode på 4 år. Marie Ringler er fortsatt styremedlem.
Steen Breining Lohse forlater ledelsen for SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND etter en periode på 2 år. Marie Ringler er medlem av styret.
Ramon Bernat Serra forlater styret for SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND etter en periode på 8 år. Marie Ringler er fortsatt styremedlem.
SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Marie Ringler er medlem av styret.
Isabella Arendt Vlasman forlater styret for SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND etter en periode på 2 år. Marie Ringler er fortsatt styremedlem.
SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Marie Ringler er medlem av styret.
SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Marie Ringler er medlem av styret.