4. april · erhvervslivaarhus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HasselagerVirksomheden ledes af direktør Mark Bodal Jensen. Les artikkel
4. aprilOverskudd på DKK 1,2 mio.MBJ Holding 2017 ApSMBJ Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilOverskudd på DKK 5.591 MBJ Ejendomme ApSMBJ Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. aprilOverskudd på DKK 1,2 mio.MBJ Fisk ApSMBJ Fisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.MBJ Holding 2017 ApSMBJ Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.MBJ Fisk ApSMBJ Fisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2023Overskudd på DKK 126.906 MBJ Ejendomme ApSMBJ Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2022Overskudd på DKK 2,6 mio.MBJ Fisk ApSMBJ Fisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2022Overskudd på DKK 2,5 mio.MBJ Holding 2017 ApSMBJ Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2022Overskudd på DKK 12.417 MBJ Ejendomme ApSMBJ Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2021Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeMBJ Ejendomme ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Underskudd på DKK 19.172 MBJ Ejendomme ApSMBJ Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. mai 2020 til 31. desember 2020. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 2,9 mio.MBJ Holding 2017 ApSMBJ Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 2,9 mio.MBJ Fisk ApSMBJ Fisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021AdresseendringMBJ Ejendomme ApSMBJ Ejendomme ApS flytter fra Risskov til Hasselager. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2020Mark Bodal Jensen blir med i ledelsenMBJ Ejendomme ApSMark Bodal Jensen erstatter Ronni Bruun Bodal i ledelsen for MBJ Ejendomme ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
23. desember 2020Endring i eierkretsenMBJ Ejendomme ApSMark Bodal Jensen registrert som reell eier av MBJ Ejendomme ApS.Se mere
18. mars 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.MBJ Holding 2017 ApSMBJ Holding 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.MBJ Fisk ApSMBJ Fisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2019Overskudd på DKK 178.948 MBJ Fisk ApSMBJ Fisk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Mark Bodal Jensen er medlem af ledelsen.Se mere