3. juliUnderskudd på EUR 9.433 Bodal Family Invest ApSBodal Family Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliUnderskudd på DKK 857.446 BODAL HOLDING AF 2007 ApSBODAL HOLDING AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 833.808 Bodal Invest ApSBodal Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
27. februarOverskudd på DKK 0 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2023Nytt navn: Bodal Family Invest ApSDYNAMIC ENERGY ApSDYNAMIC ENERGY ApS skifter navn til Bodal Family Invest ApS. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på EUR 455.850 DYNAMIC ENERGY ApSDYNAMIC ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 498.527 Bodal Invest ApSBodal Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 787.909 BODAL HOLDING AF 2007 ApSBODAL HOLDING AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2023Underskudd på DKK 4 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023AdresseendringDYNAMIC ENERGY ApSDYNAMIC ENERGY ApS flytter til ny adresse i Risskov. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Mikkel Møldrup forlater ledelsenDYNAMIC ENERGY ApSMikkel Møldrup forlater ledelsen for DYNAMIC ENERGY ApS etter en periode på 12 år. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Endring i eierkretsenDYNAMIC ENERGY ApSMikkel Møldrup er ikke lenger registrert som reell eier av DYNAMIC ENERGY ApS. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.BODAL HOLDING AF 2007 ApSBODAL HOLDING AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022Underskudd på DKK 2,2 mio.Bodal Invest ApSBodal Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
30. mars 2022Overskudd på EUR 985.627 DYNAMIC ENERGY ApSDYNAMIC ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2022Underskudd på DKK 4 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 100.593 BODAL HOLDING AF 2007 ApSBODAL HOLDING AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 793.597 Bodal Invest ApSBodal Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 27. september 2019 til 31. desember 2020. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2021Underskudd på EUR 153.168 DYNAMIC ENERGY ApSDYNAMIC ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2021Underskudd på DKK 184 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ronni Bruun Bodal er medlem af ledelsen.Se mere