25. februar 2010Mark Sicari forlater styretFIBEMA A/SMark Sicari forlater styret for FIBEMA A/S etter en periode på 6 år.Se mere
25. februar 2010Mark Sicari forlater ledelsenFIBEMA A/SMark Sicari forlater ledelsen for FIBEMA A/S etter en periode på 6 år.Se mere
24. september 2008Mark Sicari forlater ledelsenSICARI HOLDING ApSMark Sicari forlater ledelsen for SICARI HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
25. august 2008Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSICARI HOLDING ApSTidligere status: Normal. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2008Ny status UNDER KONKURSFIBEMA A/STidligere status: Normal. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2008Flere forlater styretFIBEMA A/S2 medlemmer forlater styret for FIBEMA A/S. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrFIBEMA A/STidligere bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortSICARI HOLDING ApSSICARI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortFIBEMA A/SFIBEMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2006Erik Devilli Mathiesen forlater styretFIBEMA A/SErik Devilli Mathiesen forlater styret for FIBEMA A/S etter en periode på 2 år. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2006AdresseendringFIBEMA A/SFIBEMA A/S flytter fra København V til Hvidovre. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortSICARI HOLDING ApSSICARI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortFIBEMA A/SFIBEMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSICARI HOLDING ApSSICARI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. mars 2004 til 31. desember 2004. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortFIBEMA A/SFIBEMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. desember 2004. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2004Erstatning i styretFIBEMA A/S5 endringer i styret for FIBEMA A/S. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2004Jesper Lade blir med i ledelsenFIBEMA A/SJesper Lade blir med i ledelsen for FIBEMA A/S. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2004Nytt navn: FIBEMA A/SLADE & SICARI A/SLADE & SICARI A/S skifter navn til FIBEMA A/S. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2004Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehørLADE & SICARI A/STidligere bransje: Uoplyst. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2004StiftelseLADE & SICARI A/SLADE & SICARI A/S stiftes i bransjen uoplyst. Mark Sicari er medlem af ledelsen.Se mere