6. februar 2008Roar Kloppenborg-Skrumsager forlater styretFIBEMA A/SRoar Kloppenborg-Skrumsager forlater styret for FIBEMA A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrFIBEMA A/STidligere bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere
3. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortFIBEMA A/SFIBEMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere
18. september 2006Erik Devilli Mathiesen forlater styretFIBEMA A/SErik Devilli Mathiesen forlater styret for FIBEMA A/S etter en periode på 2 år. Roar Kloppenborg-Skrumsager er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juni 2006AdresseendringFIBEMA A/SFIBEMA A/S flytter fra København V til Hvidovre. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortFIBEMA A/SFIBEMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortFIBEMA A/SFIBEMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. desember 2004. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere
16. april 2004Roar Kloppenborg-Skrumsager blir med i styretFIBEMA A/SRoar Kloppenborg-Skrumsager blir med i styret for FIBEMA A/S.Se mere
16. april 2004Jesper Lade blir med i ledelsenFIBEMA A/SJesper Lade blir med i ledelsen for FIBEMA A/S. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere
16. april 2004Nytt navn: FIBEMA A/SLADE & SICARI A/SLADE & SICARI A/S skifter navn til FIBEMA A/S. Roar Kloppenborg-Skrumsager er medlem av styret.Se mere