21. augustMartin Byrdal forlater ledelsenMBY HOLDING ApSMartin Byrdal forlater ledelsen for MBY HOLDING ApS etter en periode på 18 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGMBY HOLDING ApSTidligere status: Normal. Martin Byrdal eier 100% av virksomheten.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 7,9 mio.Rezponz A/SRezponz A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
17. marsJonas Gjerløv Bendtsen blir med i styretRezponz A/SJonas Gjerløv Bendtsen blir med i styret for Rezponz A/S. Martin Byrdal er fortsatt styremedlem.Se mere
11. marsEndring i eierkretsenRezponz A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Rezponz A/S. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
5. august 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.MBY HOLDING ApSMBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 5,4 mio.Rezponz A/SRezponz A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
1. juli 2022Regnskap for 2021 offentligjortMBY HOLDING ApSMBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2022Overskudd på DKK 5,1 mio.Rezponz A/SRezponz A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
23. desember 2021Nytt navn: Rezponz A/SJYSK TELEMARKETING A/SJYSK TELEMARKETING A/S skifter navn til Rezponz A/S. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
22. desember 2021Underskudd på DKK 391.977 MBY HOLDING ApSMBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021Ny bransje: RestauranterMBY HOLDING ApSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2021Overskudd på DKK 4,3 mio.JYSK TELEMARKETING A/SJYSK TELEMARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
17. januar 2021Underskudd på DKK 580.819 MBY HOLDING ApSMBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2020Overskudd på DKK 2,6 mio.JYSK TELEMARKETING A/SJYSK TELEMARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
16. desember 2019Overskudd på DKK 212.041 MBY HOLDING ApSMBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2019Overskudd på DKK 2,9 mio.JYSK TELEMARKETING A/SJYSK TELEMARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere
11. desember 2018Underskudd på DKK 135.903 MBY HOLDING ApSMBY HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Martin Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Thomas Byrdal blir med i styretHOTELAKTIESELSKABET AF 22.12.1995Thomas Byrdal erstatter Martin Byrdal i styret for HOTELAKTIESELSKABET AF 22.12.1995 etter en periode på 22 år.Se mere
24. februar 2018Overskudd på DKK 3,7 mio.JYSK TELEMARKETING A/SJYSK TELEMARKETING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Byrdal er medlem av styret.Se mere