21. desember 2022Martin Sønderby Nielsen forlater styretFINN SØNDERBY ApSMartin Sønderby Nielsen forlater styret for FINN SØNDERBY ApS etter en periode på 38 år.Se mere
29. april 2022Underskudd på DKK 5.550 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Underskudd på DKK 15.593 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2020Overskudd på DKK 37.722 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. mars 2019Underskudd på DKK 26.204 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. mars 2018Overskudd på DKK 45.087 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2017Endring i eierkretsenFINN SØNDERBY A/SUlla Christine Sønderby Nielsen registrert som reell eier av FINN SØNDERBY A/S. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. februar 2017Underskudd på DKK 40.828 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. mars 2016Overskudd på DKK 0 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2015Overskudd på DKK 129.052 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. februar 2015Jesper Stagegaard blir med i styretKBC ApSJesper Stagegaard erstatter Martin Sønderby Nielsen i styret for KBC ApS etter en periode på 8 år.Se mere
17. juli 2014AdresseendringKBC ApSKBC ApS flytter fra Herlev til Søborg. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2014Underskudd på DKK 486.224 KBC ApSKBC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2014Overskudd på DKK 147.239 FINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. mai 2014Mads Flemming Spange Petersen blir med i styretFINN SØNDERBY A/SMads Flemming Spange Petersen erstatter Finn Sønderby Nielsen i styret for FINN SØNDERBY A/S etter en periode på 29 år. Martin Sønderby Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2014Ulla Christine Sønderby Nielsen blir med i ledelsenFINN SØNDERBY A/SUlla Christine Sønderby Nielsen erstatter Finn Sønderby Nielsen i ledelsen for FINN SØNDERBY A/S etter en periode på 29 år. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. juni 2013Underskudd på DKK 1,8 mio.KBC ApSKBC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. mars 2013Regnskap for 2012 offentligjortFINN SØNDERBY A/SFINN SØNDERBY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2012Erstatning i styretKBC ApS3 endringer i styret for KBC ApS. Martin Sønderby Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. juni 2012Søren Rasmussen forlater ledelsenKBC ApSSøren Rasmussen forlater ledelsen for KBC ApS etter en periode på 4 år. Martin Sønderby Nielsen er medlem av styret.Se mere